原标题:宁夏回族自治区政协2常委同日落马
宁夏回族自治区政协常委、人口资源环境委员会副主任委员王政,宁夏回族自治区政协常委、民族和宗教委员会主任高振宇,两人被查。
7月1日,宁夏回族自治区纪委监委同时发布两条消息:宁夏回族自治区政协常委、人口资源环境委员会副主任委员王政涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查;宁夏回族自治区政协常委、民族和宗教委员会主任高振宇涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
据公开简历,王政生于1962年11月,曾在陕西煤矿学校煤田地质勘探专业学习,毕业后一直在宁夏回族自治区工作。
王政早期在石嘴山市工作,历任市政府办公室副主任、市地质矿产局局长、市委秘书长、市委常委、大武口区委书记等职。
2004年,王政调任自治区广播电影电视局副局长、宁夏电视台台长。2007年,王政任自治区国土资源厅副厅长,仅一年后调任自治区政府副秘书长。
2011年,王政任自治区党委统战部副部长。两年后,2013年出任自治区国土资源厅厅长。
2016年,宁夏国土资源厅对2011年至2015年厅机关和事业单位新入职的111名工作人员进行集中培训。
当时,王政结合工作经历,语重心长同新入职工作人员谈志向,谈做人,谈做事。王政说,德才兼备,以德为先。做人始终是我们干事创业的根基,一个人的道德品质,是我们的立身之本,更是为官从政之基。他鼓励年轻人要做一个会感恩、有责任心、敢担当、受人尊敬的人。要学会感恩,知足常乐,把每一件小事都做好,言必行、行必果,能把工作当成自己的事情多操一些心,多出一把力,勇挑重担,敢于担当。
2018年11月,王政调任自治区政协常委、人口资源环境委员会副主任委员,至此番被查。
与王政同时被宣布调查的高振宇生于1958年7月,曾在中央民族学院法律系学习,毕业后长期在宁夏的政法系统工作。历任固原行署司法处办公室副主任、自治区人民检察院控告申诉检察处处长等职。
2002年,高振宇出任自治区人民检察院反贪局局长。2004年调至中卫市人民检察院任检察长,三年后跻身市委常委,任政法委书记、市公安局局长。
2009年,高振宇调任自治区公安厅副厅长兼政治部主任。2014年,任自治区防邪办主任,同时继续担任公安厅副厅长。
2017年,高振宇卸任自治区防邪办主任职务,任自治区民委主任、自治区公安厅副厅长。
据报道,高振宇还曾任自治区禁毒办主任,多次调研自治区的禁毒工作。
2018年,高振宇任自治区政协常委、民族和宗教委员会主任,至此番被查。
今年3月,自治区扫黑除恶专项斗争第一督导组在灵武市召开会议,高振宇以督导组组长身份出席会议并讲话。
此外,宁夏回族自治区政协近期还有一名常委被查。今年6月24日,据宁夏回族自治区纪委监委消息:宁夏回族自治区政协原常委吴占东涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。
吴占东生于1955年10月,曾任宁夏回族自治区发改委副主任、自治区移民局局长等职,2018年退休。
王政简历
王政,男,汉族,1962年11月出生,宁夏贺兰人,1991年12月入党,1981年7月参加工作,中央党校研究生学历。
1979.07-1981.07陕西煤矿学校煤田地质勘探专业学习
1981.07-1985.11自治区煤炭基建公司建井队技术员
1985.11-1990.12石嘴山市乡企局干部
1990.12-1994.01石嘴山市政府办公室秘书、秘书科科长
1994.01-1994.10石嘴山市政府办公室副处级秘书
1994.10-1996.08石嘴山市政府办公室副主任
1996.08-1999.04石嘴山市地质矿产局局长、党组书记(1995.08-1997.12中央党校函授学院党政管理专业学习)
1999.04-2001.01石嘴山市委秘书长
2001.01-2001.09石嘴山市大武口区委书记
2001.09-2004.02石嘴山市市委常委、大武口区委书记
2004.02-2004.12自治区广播电影电视局党组副书记、副局长,宁夏电视台党委书记、台长
2004.12-2007.04自治区广电总台党委副书记、副总台长(2004.03-2006.01中央党校函授学院党政管理专业学习)
2007.04-2008.08自治区国土资源厅党组副书记、副厅长
2008.08-2010.07自治区政府副秘书长、办公厅党组成员
2010.07-2011.07自治区党委统战部副部长
2011.07-2013.01自治区党委统战部副部长,区政协副秘书长(兼职)
2013.01-2018.02自治区国土资源厅(测绘地理信息局)厅长
2018.02-2018.11自治区国土资源厅(测绘地理信息局)原厅长
2018.11-自治区政协常委、人口资源环境委员会副主任委员。自治区第十二届委员会委员。
2019年7月,涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。
高振宇简历
高振宇,男,回族,1958年7月生,黑龙江哈尔滨人,1976年8月参加工作,1981年4月加入中国共产党,中央党校大学学历。
1976.08-1978.11隆德县温堡公社下乡知青
1978.11-1982.01解放军61师炮团战士、文书
1982.01-1985.06固原行署司法处工作
1985.06-1987.08中央民族学院法律系法律专业学习
1987.08-1990.09固原行署司法处办公室副主任
1990.09-1992.02自治区人民检察院助理检察员
1992.02-1995.07自治区人民检察院助理检察员
1995.07-1998.12《检察日报》驻宁记者站站长
1998.12-2002.04自治区人民检察院控告申诉检察处处长
2002.04-2004.02自治区人民检察院反贪局局长
2004.02-2004.04中卫市人民检察院筹备组组长
2004.04-2007.08中卫市人民检察院检察长
2007.08-2009.01中卫市委常委、政法委书记,市公安局局长(2008.04-2008.09挂职任公安部26局副局长)
2009.01-2014.03自治区公安厅副厅长兼政治部主任、党委委员
2014.03-2017.01自治区防范和处理邪教问题领导小组办公室主任,自治区公安厅副厅长、党委委员
2017.01-2017.02自治区政协民族和宗教委员会主任,自治区公安厅副厅长、党委委员,自治区防范和处理邪教问题领导小组办公室主任
2017.02-2018.01自治区政协民族和宗教委员会主任,自治区公安厅副厅长、党委委员
2018.01-自治区政协常委、民族和宗教委员会主任
2019年7月,涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。
见习记者李京统校对李世辉