原标题:广东茂名市政协主席休假期间溺水去世
茂名市政协主席、党组书记黄心强同志于2019年6月20日在湛江市休假期间溺水,不幸去世,享年60岁。
6月24日,广东省茂名市政协办公室发布一则讣告:茂名市政协主席、党组书记黄心强同志于2019年6月20日在湛江市休假期间溺水,不幸去世,享年60岁。
黄心强出生于1959年,一直在广东学习工作。早期曾任湛江市徐闻县县长、县委书记等职。2006年起在茂名任职,先后任副市长,市委常委、统战部部长,市委常委、市委秘书长、市委办主任,市委常委、副市长等职,2015年任茂名市政协主席、党组书记,晋升正厅。
据茂名市政协官网信息显示,黄心强最后一次出现在公开报道中,是在今年的6月18日,茂名市政协办公室举行“扶贫济困日”捐款活动,据当时照片显示,黄心强出席活动并捐款。
黄心强同志简历
黄心强,男,汉族,1959年1月出生,广东雷州人,大专学历,1975年11月参加工作,1976年10月加入中国共产党。
1975.11-1979.09湛江市海康县纪家公社上郎大队支部委员、团支部书记
1979.09-1981.07湛江市海康县师范学校中专学习
1981.07-1982.09湛江市海康县第三中学教师
1982.09-1986.07湛江市海康县党史办科员
1986.07-1990.12共青团湛江市委组织部科员、副部长、办公室副主任、主任兼经济开发部部长
1990.12-1999.04共青团湛江市委副书记(其间:1996.03-1997.09主持共青团湛江市委全面工作,1997.09-1999.04挂任廉江市委副书记;1992.09-1994.07在暨南大学干部专修科财政金融专业脱产学习,1995.01-1998.06在中山大学政治经济学专业硕士研究生学习)
1999.04-2000.12湛江廉江市委副书记
2000.12-2001.03湛江市徐闻县委副书记,县人民政府副县长、代理县长
2001.03-2002.07湛江市徐闻县委副书记,县人民政府县长
2002.07-2002.11湛江市徐闻县委书记,县人民政府县长
2002.11-2003.03湛江市徐闻县委书记
2003.03-2006.10湛江市徐闻县委书记、县人大常委会主任(其间:2003.09-2004.01在中央党校进修班学习)
2006.10-2006.12茂名市人民政府副市长,湛江市徐闻县委书记
2006.12-2011.11茂名市人民政府副市长
2011.11-2012.07茂名市委常委,市委统战部部长
2012.07-2014.04茂名市委常委,市委秘书长、市委办主任,市委统战部部长
2014.04-2015.01茂名市委常委,市人民政府副市长、党组副书记
2015.01-2015.03茂名市政协主席、党组书记,市人民政府副市长、党组副书记
2015.03-2016.05茂名市政协主席、党组书记,市人民政府党组副书记
2016.05-茂名市政协主席、党组书记
2019年6月20日去世。
责任编辑:赵明